Cajón desastre

Trucos de cálculo

En esta anotación se han recopilado varios trucos que nos facilitarán el cálculo mental de diversas operaciones matemáticas. Aquí están tres de los más útiles.

Multiplicar por 9, 99, 999…

En realidad multiplicar un número estas cantidad equivale a multiplicar el número por 10 o 100 o 1.000… y a restar el resultado por el número que se desea multiplicar

9 x 9 = 81

90 – 9 = 81

Ahora vamos a hacerlo con un número de dos cifras

68 x 9 = 612

680 – 68 = 612

…otro ejemplo pero ahora multiplicando por 99…

68 x 99 = 6.732

6.800 – 68 = 6.732

Multiplicar por 11

En este caso el truco es que se mantiene el número de la izquierda, y al resto de números se le suma el que está a su izquierda, cuando se llega al último número este se mantiene como está. Veamos un ejemplo:

123 x 11 = 1.353

1 (1 + 2) ( 3 + 2) 3 = 1.353

Multiplicar por 5, 25 o 125

La operación de multiplicar un número por 5 se puede hacer también multiplicando por 10 y dividiendo por 2

12 x 5 = 60

(12 x 10) / 2 = 60

Multiplicar por 25 se hace multiplicando el número por 100 y dividiéndolo por 4.

12 x 25 = 300

(12 * 100) / 4 = 300

La multiplicación por 125 se realiza multiplicando el número por 1.000 y dividiendo por 8.

12 x 125 = 1.500

(12 * 1.000) / 8 = 1.500

Anuncios

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión / Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión / Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión / Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión / Cambiar )

Conectando a %s